Onik Gasparyan
Görünüm
Onik Viktori Gasparyan Օնիկ Վիկտորի Գասպարյան | |
---|---|
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı | |
Görev süresi 8 Haziran 2020 - 10 Mart 2021 | |
Yerine geldiği | Artak Davtyan |
Yerine gelen | Artak Davtyan[1] |
Kişisel bilgiler | |
Doğum | 6 Ocak 1970 İcevan, Ermenistan SSC, Sovyetler Birliği |
Askerî hizmeti | |
Bağlılığı | Ermenistan |
Branşı | Ermenistan Silahlı Kuvvetleri |
Hizmet yılları | 1993-günümüze |
Rütbesi | Orgeneral |
Çatışma/savaşları | Dağlık Karabağ Savaşı 2020 Dağlık Karabağ Savaşı |
Onik Viktori Gasparyan (Ermenice: Օնիկ Վիկտորի Գասպարյան; d. 6 Ocak 1970; İcevan, Sovyetler Birliği), Ermeni orgeneral.[2] 25 Şubat 2021'de yapılan askeri darbe girişimi sebebiyle Başbakan Nikol Paşinyan tarafından görevden alındı.[3] Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadı.[4]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığına Davtyan'ın atandığını duyurdu". CNN Türk. 24 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2021.
- ^ content. "MD RA - Onik Gasparyan". www.mil.am. 30 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Aralık 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Şubat 2021.
- ^ "Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ret". TRT Haber. 27 Şubat 2021. Erişim tarihi: 27 Şubat 2021.
Bir Ermeni'nin biyografisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |